KULAKOVA OXANA
Informe ejecutivo de KULAKOVA OXANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KULAKOVA OXANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAME INNOVA SL | Socio Unico | 26/03/2021 | |
TRAME INNOVA SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
RUSSINVEST CONSULTING SL | Socio Unico | 08/01/2014 | |
RUSSINVEST CONSULTING SL | Administrador Unico | 08/01/2014 | |
SOLID FACTORY SL | Administrador Unico | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE KULAKOVA OXANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KULAKOVA OXANA
Empresa: TRAME INNOVA SL
Administrador Unico
- Kulakova Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 4929, F 93, S 8, H MA160180, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-29
Empresa: TRAME INNOVA SL
Socio Único
- Kulakova Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6022, L 4929, F 93, S 8, H MA160180, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-29
Empresa: RUSSINVEST CONSULTING SL
Administrador Unico
- Kulakova Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224, L 4131, F 139, S 8, H MA121286, I/A 1 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-29
Empresa: RUSSINVEST CONSULTING SL
Socio Único
- Kulakova Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224, L 4131, F 139, S 8, H MA121286, I/A 1 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-29
Empresa: SOLID FACTORY SL
Administrador Unico
- Kulakova Oxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983, L 1896, F 161, S 8, H MA 54341, I/A 4 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Información de KULAKOVA OXANA
Mostramos los datos de KULAKOVA OXANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KULAKOVA OXANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos