KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
Informe ejecutivo de KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROSHIP COMMUNICATIONS SL | Apoderado | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
Empresa: TROIKA CANARIA SL
Liquidador
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 179, S 8, H GC 28852, I/A 3 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Empresa: TROIKA CANARIA SL
Administrador Unico
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 179, S 8, H GC 28852, I/A 3 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Empresa: TROIKA CANARIA SL
Administrador Unico
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 179, S 8, H GC 28852, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Empresa: TROIKA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
- Nadiia Kukhareva
- Ryta Kukhareva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1615 , F 179, S 8, H GC 28852, I/A 2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-35
Empresa: DELMAR CANARIAS SL
Liquidador
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 23, S 8, H GC 34841, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-35
Empresa: DELMAR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 23, S 8, H GC 34841, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-35
Empresa: EUROSHIP COMMUNICATIONS SL
Apoderado
- Kukharev Ostroushko Evgeny Ivanovich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 55, S 8, H GC 49630, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-35
Información de KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH
Mostramos los datos de KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUKHAREV OSTROUSHKO EVGENY IVANOVICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos