KUDLA ALONA
Informe ejecutivo de KUDLA ALONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE KUDLA ALONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KUDLA ALONA
Empresa: NM LOLES 7 SL
Administrador Unico
- Kudla Alona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 131, S 8, H PM 94691, I/A 2 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-07
Empresa: BAR CAFETERIA MR LAUDAN'S TAPAS SL
Administrador Solidario
- Kudla Alona
- Lopez Chaparro Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 9, S 8, H PM 69686, I/A 2 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-07
Empresa: BAR CAFETERIA MR LAUDAN'S TAPAS SL
Administrador Solidario
- Kudla Alona
- Lopez Chaparro Veronica Valeria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 9, S 8, H PM 69686, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-07
Información de KUDLA ALONA
Mostramos los datos de KUDLA ALONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KUDLA ALONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos