KRUISE JAN
Informe ejecutivo de KRUISE JAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KRUISE JAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 26/07/2023 | 02/01/2024 |
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Consejero | 24/02/2022 | 02/01/2024 |
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Apoderado | 24/02/2022 | 02/01/2024 |
VINCULACIONES DE KRUISE JAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRUISE JAN
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Kruise Jan
Apoderado
- Kruise Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 225, S 8, H GC 3535, I/A 104 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Consejero
- Kruise Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 224, S 8, H GC 3535, I/A 103 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 224, S 8, H GC 3535, I/A 102 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado
- Kruise Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 223, S 8, H GC 3535, I/A 98 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Consejero
- Kruise Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 223, S 8, H GC 3535, I/A 97 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-35
Información de KRUISE JAN
Mostramos los datos de KRUISE JAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRUISE JAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos