KREHER STEFAN ANDREAS
Informe ejecutivo de KREHER STEFAN ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE KREHER STEFAN ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HY.FIVE HYDROGEN SL | Apoderado | 01/07/2021 | 02/05/2023 |
BENORTH2 SL | Apoderado | 08/06/2021 | 13/02/2023 |
WHITE SUMMIT CAPITAL MANAGEMENT S.G.E.I.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2023 | |
WHITE SUMMIT CAPITAL MANAGEMENT S.G.E.I.C. SA | Consejero | 17/06/2022 | 09/02/2023 |
MENDIZURI MANAGEMENT SL | Apoderado | 08/02/2023 | |
MENDIZURI MANAGEMENT SL | Apoderado | 05/10/2021 | 08/02/2023 |
MENDIZURI MANAGEMENT SL | Apoderado | 09/06/2021 | 08/02/2023 |
WHITE SUMMIT CAPITAL ASESORES SL | Apoderado | 22/12/2021 | 07/02/2023 |
WHITE SUMMIT CAPITAL ASESORES SL | Administrador Solidario | 02/02/2021 | 08/11/2021 |
VINCULACIONES DE KREHER STEFAN ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KREHER STEFAN ANDREAS
Empresa: HY.FIVE HYDROGEN SL
Apoderado
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6104 , F 130, S 8, H BI 76790, I/A 13 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Empresa: BENORTH2 SL
Apoderado
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6004 , F 147, S 8, H BI 76882, I/A 10 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-48
Empresa: MENDIZURI MANAGEMENT SL
Apoderado
- Kreher Stefan Andreas
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6004 , F 123, S 8, H BI 76881, I/A 8 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43642 , F 97, S 8, H M 770403, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
- Del Villar Rodrigo Amaia
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43642 , F 97, S 8, H M 770403, I/A 3 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: WHITE SUMMIT CAPITAL ASESORES SL
Apoderado
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35830 , F 171, S 8, H M 643727, I/A 12 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Consejero
- Del Villar Rodrigo Amaia
- Kreher Stefan Andreas
- O'rourke Alexander Vincent
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43642 , F 90, S 8, H M 770403, I/A 1 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: WHITE SUMMIT CAPITAL ASESORES SL
Apoderado
- Del Villar Rodrigo Amaia
- Kreher Stefan Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35830 , F 165, S 8, H M 643727, I/A 11 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: WHITE SUMMIT CAPITAL ASESORES SL
Administrador Solidario
- Del Villar Rodrigo Amaia
- Kreher Stefan Andreas
- O'rourke Alexander Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35830 , F 164, S 8, H M 643727, I/A 10 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: MENDIZURI MANAGEMENT SL
Apoderado
- Kreher Stefan Andreas
- O'rourke Alexander Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6004 , F 122, S 8, H BI 76881, I/A 6 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
VER MAS ACTOS
Información de KREHER STEFAN ANDREAS
Mostramos los datos de KREHER STEFAN ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KREHER STEFAN ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos