KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
Informe ejecutivo de KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACION DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES SA | Consejero | 14/04/2009 | 15/06/2011 |
PECOVASA RENFE MERCANCIAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL SA | Consejero | 01/06/2010 | 18/06/2010 |
VINCULACIONES DE KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
Consejero
- Fernandez Fernandez Emilio
- Kramer Wilfried Rolf Klaas
- Rodriguez Gutierrez Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 90, S 8, H M 32205, I/A 107 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Empresa: PECOVA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carriedo Fernandez Agustin
- COMSA RAIL TRANSPORT SA
- COMSA SA
- Hullerum Bernd
- Kramer Wilfried Rolf Klaas
- Riva Francos Jose
- Riva Francos Juan
- Riva Meana Amadeo
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 71, S 8, H M 68168, I/A 55 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Empresa: PECOVA SA
Consejero
- Hullerum Bernd
- Kramer Wilfried Rolf Klaas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21897 , F 70, S 8, H M 68168, I/A 53 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Consejero
- Kramer Wilfried Rolf Klaas
- Suarez Del Rio Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 88, S 8, H M 32205, I/A 96 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Información de KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS
Mostramos los datos de KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRAMER WILFRIED ROLF KLAAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos