KRAMER JOAN KARASEK
Informe ejecutivo de KRAMER JOAN KARASEK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KRAMER JOAN KARASEK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KENNEDY WILSON ESPAÑA SL | Consejero | 09/04/2015 | 02/12/2015 |
ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL | Consejero | 04/06/2014 | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE KRAMER JOAN KARASEK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRAMER JOAN KARASEK
Empresa: KENNEDY WILSON ESPAÑA SL
Consejero
- Kramer Joan Karasek
- Ricks Mary Lynn
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30146 , F 194, S 8, H M 542611, I/A 7 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Consejero
- Kramer Joan Karasek
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 76, S 8, H M 569451, I/A 31 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: KENNEDY WILSON ESPAÑA SL
Consejero
- Kramer Joan Karasek
- Ricks Mary Lynn
- Singla Padmini
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30146 , F 192, S 8, H M 542611, I/A 5 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 55, S 8, H M 569451, I/A 14 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Información de KRAMER JOAN KARASEK
Mostramos los datos de KRAMER JOAN KARASEK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRAMER JOAN KARASEK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos