KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
Informe ejecutivo de KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONJUNTO RESIDENCIAL TALAMANCA PARK SL | Apoderado Mancomunado | 29/06/2021 |
VINCULACIONES DE KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
Empresa: PLAYA REAL SA
Apoderado Mancomunado
- Kramer Edwin Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 359, F 15, S 8, H IB 16980, I/A 8 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-07
Empresa: PLAYA REAL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 359, F 14, S 8, H IB 16980, I/A 7 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: PLAYA REAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kramer Edwin Christiaan
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- CITCO CORPORATE MANAGEMENT -MADRID- SL
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gomez Diez Isabel
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Hernandez Hernandez Raquel
- Hernandez Hernandez Raquel
- Parejo Vizcarrondo Jose Andres
- Pastor Hernandez Pinzon Jose Manuel
- Rodrigo Mateo Ignacio
- Valcarce Y Guimaraes E Costa Adriana
Director General
- Kramer Edwin Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 359, F 14, S 8, H IB 16980, I/A 7 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370, L 368, F 89, S 8, H IB 1189, I/A 8 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-07
Empresa: PLAYA REAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kramer Edwin Christiaan
Director General
- Kramer Edwin Christiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 359, F 13, S 8, H IB 16980, I/A 3 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-07
Información de KRAMER EDWIN CHRISTIAAN
Mostramos los datos de KRAMER EDWIN CHRISTIAAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KRAMER EDWIN CHRISTIAAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos