KOZHURINA KATERYNA
Informe ejecutivo de KOZHURINA KATERYNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KOZHURINA KATERYNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHECKME SL | Socio Unico | 23/04/2024 | |
CHECKME SL | Administrador Unico | 23/04/2024 | |
PRO.RELOCATION SL | Administrador Solidario | 21/10/2022 | |
PRO.RELOCATION SL | Apoderado | 13/03/2020 |
VINCULACIONES DE KOZHURINA KATERYNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOZHURINA KATERYNA
Empresa: CHECKME SL
Administrador Unico
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11434, L 8712, F 8, S 8, H V 212982, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-46
Empresa: CHECKME SL
Socio Único
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11434, L 8712, F 8, S 8, H V 212982, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-46
Empresa: REFUGIO DEL CASTOR SL
Administrador Unico
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878, L 1438, F 212, S 8, H CS 45736, I/A 3 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-12
Empresa: VERITEVAL SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8460, L 5750, F 136, S 8, H V 114185, I/A 6 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-46
Empresa: REFUGIO DEL CASTOR SL
Administrador Unico
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878, L 1438, F 211, S 8, H CS 45736, I/A 1 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-12
Empresa: VERITEVAL SERVICIOS SL
Apoderado
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8460, L 5750, F 135, S 8, H V 114185, I/A 4 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-46
Empresa: TOPLINE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10123, L 7405, F 82, S 8, H V 170773, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-46
Empresa: TOPLINE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Kozhurina Kateryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10123, L 7405, F 80, S 8, H V 170773, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-46
Información de KOZHURINA KATERYNA
Mostramos los datos de KOZHURINA KATERYNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOZHURINA KATERYNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos