KOVTONYUK VIKTORIYA
Informe ejecutivo de KOVTONYUK VIKTORIYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KOVTONYUK VIKTORIYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VYSOTSKAYA WORLDWIDE GROUP SL | Administrador Unico | 11/07/2018 |
VINCULACIONES DE KOVTONYUK VIKTORIYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOVTONYUK VIKTORIYA
Empresa: VYSOTSKAYA WORLDWIDE GROUP SL
Administrador Unico
- Kovtonyuk Viktoriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 93, S 8, H A 158337, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-03
Empresa: VYSOTSKAYA WORLDWIDE GROUP SL
Administrador Unico
- Kovtonyuk Viktoriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 93, S 8, H A 158337, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-03
Empresa: VYSOTSKAYA WORLDWIDE GROUP SL
Administrador Unico
- Kovtonyuk Viktoriya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 92, S 8, H A 158337, I/A 1 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-03
Información de KOVTONYUK VIKTORIYA
Mostramos los datos de KOVTONYUK VIKTORIYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOVTONYUK VIKTORIYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos