KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
Informe ejecutivo de KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JYD COMPUTATIONAL SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
JUAN YACHT DESIGN SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
JYD COMPUTATIONAL SL | Apoderado | 01/07/2019 |
VINCULACIONES DE KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
Empresa: RIOJACAM SL
Consejero Delegado
Consejero
- JYD COMPUTATIONAL SL
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
- LOGROMETAL SL
Presidente
Representante
- Alvarez Garcia Miguel
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 8, S 8, H VI 11789, I/A 12 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-01
Empresa: RIOJACAM SL
Consejero Delegado
Consejero
- JYD COMPUTATIONAL SL
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
- LOGROMETAL SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 6, S 8, H VI 11789, I/A 11 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-01
Empresa: JYD COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS SL
Administrador Unico
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 197, S 8, H V 120205, I/A 8 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: JUAN YACHT DESIGN SL
Apoderado
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7752, L 5048, F 182, S 8, H V 95737, I/A 5 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-46
Empresa: JYD COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS SL
Apoderado
- Kouyoumdjian Gonzalo Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8634, L 5921, F 197, S 8, H V 120205, I/A 7 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-46
Información de KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI
Mostramos los datos de KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOUYOUMDJIAN GONZALO HENRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos