KOUTSAPLI CHAROULA
Informe ejecutivo de KOUTSAPLI CHAROULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOUTSAPLI CHAROULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIPITA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 03/09/2015 | 14/06/2022 |
CHIPITA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 03/09/2015 | 14/06/2022 |
CHIPITA ESPAÑA SL | Consejero | 14/06/2010 | 07/06/2022 |
CHIPITA ESPAÑA SL | Secretario | 14/06/2010 | 07/06/2022 |
CHIPITA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 28/02/2012 | 03/09/2015 |
CHIPITA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2012 | 03/09/2015 |
VINCULACIONES DE KOUTSAPLI CHAROULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOUTSAPLI CHAROULA
Empresa: CHIPITA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Georgalou Maria
- Koutsapli Charoula
- Panagiotopoulos Dimitrios
- Polykrati Ioanna
- Voukakis Ioannis
Apoderado Solidario
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 151, S 8, H HU 10509, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-22
Empresa: CHIPITA ESPAÑA SL
Consejero
- Georgalou Maria
- Koutsapli Charoula
- Panagiotopoulos Dimitrios
- Pouftis Antonios
- Voukakis Ioannis
Presidente
Secretario
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 150, S 8, H HU 10509, I/A 7 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-22
Empresa: CHIPITA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Georgalou Maria
- Koutsapli Charoula
- Polykrati Ioanna
Apoderado Solidario
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 150, S 8, H HU 10509, I/A 6 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-22
Empresa: CHIPITA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Chatzigeorgiou Angelos
- Koutsapli Charoula
- Koutsapli Charoula
- Makris Themistoklis
- Ntousia Artemi
- Ntousia Artemi
Apoderado Solidario
- Koutsapli Charoula
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 150, S 8, H HU 10509, I/A 6 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-22
Empresa: CHIPITA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Chatzigeorgiou Angelos
- Koutsapli Charoula
- Koutsapli Charoula
- Makris Themistoklis
- Ntousia Artemi
- Ntousia Artemi
- Panagiotopoulos Dimitrios
- Voukakis Ioannis
Apoderado Solidario
- Koutsapli Charoula
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 149, S 8, H HU 10509, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-22
Empresa: VIVARTIA ESPAÑA SL
Consejero
- Koutsapli Charoula
- Makris Themistoklis
- Ntousia Artemi
- Panagiotopoulos Dimitrios
- Voukakis Ioannis
Presidente
Secretario
- Koutsapli Charoula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 147, S 8, H HU 10509, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-22
Información de KOUTSAPLI CHAROULA
Mostramos los datos de KOUTSAPLI CHAROULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOUTSAPLI CHAROULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos