KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOPERATIVA DE SERVICIOS COARCO SCL (COARCO) | Mie.Cons.Rec | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
Consejero
- COMERCIAL DENIZ PEREZ SCP
- FERRETERIA MARRERO SL
- FERRETERIA MULTIHOGAR SL
- FERRETERIA SUCONSAS SL
- FREDASI SL
- Koury Hernandez Carmen Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 115, S 8, H TF 50961, I/A 16 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-38
Consejero
- FERRETERIA PLAYA SL
- Koury Hernandez Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3581 , F 112, S 8, H TF 50961, I/A 7 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 105, S 8, H TF 50961, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 101, S 8, H TF 50961, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-38
Mie.Cons.Rec
- Hernandez Hernandez Jose Felipe
- Koury Hernandez Carmen Maria
- Marrero Gonzalez Manuel
- Perez Rodriguez Jose Carmelo
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 29, S 8, H TF 48073, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Información de KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA
Mostramos los datos de KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOURY HERNANDEZ CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos