KOUNTICH MOHAMED
Informe ejecutivo de KOUNTICH MOHAMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KOUNTICH MOHAMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES FALIABE SL | Administrador Mancomunado | 13/02/2019 | |
AKRAM RIHAM SL | Socio Unico | 29/03/2010 | |
AKRAM RIHAM SL | Administrador Unico | 29/03/2010 | |
AKRAM RIHAM SL | Apoderado | 30/06/2009 | |
DIBERCA 1124 SL | Administrador Unico | 25/05/2009 |
VINCULACIONES DE KOUNTICH MOHAMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOUNTICH MOHAMED
Empresa: PROMOCIONES FALIABE SL
Administrador Mancomunado
- Ahmed Mohammed Jalda
- Kountich Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810, L 4717, F 115, S 8, H MA149242, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-29
Empresa: AKRAM RIHAM SL
Administrador Unico
- Kountich Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112, L 3023, F 210, S 8, H MA 86066, I/A 3 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: AKRAM RIHAM SL
Nuevo Socio Único
- Kountich Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112, L 3023, F 210, S 8, H MA 86066, I/A 3 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Empresa: AKRAM RIHAM SL
Apoderado
- Kountich Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112, L 3023, F 210, S 8, H MA 86066, I/A 2 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-29
Empresa: DIBERCA 1124 SL
Administrador Unico
- Kountich Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4649, L 3557, F 145, S 8, H MA101575, I/A 1 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-29
Información de KOUNTICH MOHAMED
Mostramos los datos de KOUNTICH MOHAMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOUNTICH MOHAMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos