KOTLIAR ALINA
Informe ejecutivo de KOTLIAR ALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KOTLIAR ALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAVUE SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2024 | |
AQUAVUE SL | Apoderado | 17/07/2024 | |
BLUEBIRD FINCA SL | Socio Unico | 29/01/2024 | |
MEGALONDON SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
BLUEBIRD FINCA SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
MEGALONDON SL | Socio Unico | 29/01/2024 | |
ELEVATE REST MARBELLA SL | Socio Unico | 07/09/2023 | |
ELEVATE REST MARBELLA SL | Administrador Unico | 07/09/2023 | |
QUEEN ESTEPONA SL | Administrador Unico | 03/01/2023 |
VINCULACIONES DE KOTLIAR ALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOTLIAR ALINA
Empresa: AQUAVUE SL
Apoderado
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA169279, I/A 7 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: AQUAVUE SL
Administrador Mancomunado
- Kotliar Alina
- Lantsman Sofiia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA169279, I/A 6 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: AQUAVUE SL
Administrador Unico
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA169279, I/A 6 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: MEGALONDON SL
Administrador Unico
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6453, L 5361, F 218, S 8, H MA179405, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: MEGALONDON SL
Socio Único
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6453, L 5361, F 218, S 8, H MA179405, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: BLUEBIRD FINCA SL
Administrador Unico
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6453, L 5361, F 213, S 8, H MA179404, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: BLUEBIRD FINCA SL
Socio Único
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6453, L 5361, F 213, S 8, H MA179404, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: ELEVATE REST MARBELLA SL
Administrador Unico
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6393, L 5301, F 16, S 8, H MA176569, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-29
Empresa: ELEVATE REST MARBELLA SL
Socio Único
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6393, L 5301, F 16, S 8, H MA176569, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-29
Empresa: QUEEN ESTEPONA SL
Administrador Unico
- Kotliar Alina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6268, L 5176, F 31, S 8, H MA171349, I/A 1 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
VER MAS ACTOS
Información de KOTLIAR ALINA
Mostramos los datos de KOTLIAR ALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOTLIAR ALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos