KOSHKODAEV ROMAN
Informe ejecutivo de KOSHKODAEV ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KOSHKODAEV ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERT AGENTS SL | Socio Unico | 15/02/2018 | |
EXPERT AGENTS SL | Administrador Unico | 15/02/2018 | |
EXPERT SERVICES VILLAS RENT SL | Administrador Unico | 03/01/2012 | |
EXPERT SERVICES VILLAS RENT SL | Apoderado | 26/01/2011 | |
EXPERT SERVICES COSTA BLANCA SL | Administrador Unico | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE KOSHKODAEV ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOSHKODAEV ROMAN
Empresa: EXPERT AGENTS SL
Administrador Unico
- Koshkodaev Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 146, S 8, H A 158812, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-03
Empresa: EXPERT AGENTS SL
Socio Único
- Koshkodaev Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 146, S 8, H A 158812, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-03
Empresa: EXPERT SERVICES VILLAS RENT SL
Administrador Unico
- Koshkodaev Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3490 , F 57, S 8, H A 123422, I/A 3 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-03
Empresa: EXPERT SERVICES VILLAS RENT SL
Apoderado
- Koshkodaev Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3490 , F 57, S 8, H A 123422, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-03
Empresa: EXPERT SERVICES COSTA BLANCA SL
Administrador Unico
- Koshkodaev Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456 , F 170, S 8, H A 121624, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-03
Información de KOSHKODAEV ROMAN
Mostramos los datos de KOSHKODAEV ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOSHKODAEV ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos