KOSCHEL BJORN TORGE
Informe ejecutivo de KOSCHEL BJORN TORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE KOSCHEL BJORN TORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOSCHEL BJORN TORGE
Empresa: THE CUSTOM GLOVE SL
Liquidador
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 165, S 8, H GC 58421, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-35
Empresa: THE CUSTOM GLOVE SL
Administrador Solidario
- Koschel Bjorn Torge
- Placeres Infante Tayri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 165, S 8, H GC 58421, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-35
Empresa: SWEEP SPORTS ANALYTICS SL
Liquidador
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 136, S 8, H GC 58474, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-35
Empresa: SWEEP SPORTS ANALYTICS SL
Administrador Solidario
- Koschel Bjorn Torge
- Rong Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 136, S 8, H GC 58474, I/A 2 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-35
Empresa: STAFFNOW SL
Administrador Unico
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 184, S 8, H GC 57916, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-35
Empresa: STAFFNOW SL
Administrador Solidario
- Del Pino Bolaños Andres
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 184, S 8, H GC 57916, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-35
Empresa: SWEEP SPORTS ANALYTICS SL
Administrador Solidario
- Koschel Bjorn Torge
- Rong Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 135, S 8, H GC 58474, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-35
Empresa: THE CUSTOM GLOVE SL
Administrador Solidario
- Koschel Bjorn Torge
- Placeres Infante Tayri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 164, S 8, H GC 58421, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-35
Empresa: STAFFNOW SL
Administrador Solidario
- Del Pino Bolaños Andres
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 182, S 8, H GC 57916, I/A 1 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Empresa: EDATAUNITED SL
Liquidador
- Koschel Bjorn Torge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 87, S 8, H GC 40432, I/A 3 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-35
Información de KOSCHEL BJORN TORGE
Mostramos los datos de KOSCHEL BJORN TORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOSCHEL BJORN TORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos