KORKCHI ARSLAN
Informe ejecutivo de KORKCHI ARSLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KORKCHI ARSLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINIMAL DENTAL LAB SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
LOS ANGELES SERVICIOS ODONTOLOGICOS SLP | Administrador Solidario | 03/06/2024 | |
MINIMAL DENTAL GROUP SLP | Administrador Solidario | 03/02/2020 | |
MINIMAL DENTAL GROUP SLP | Soc.Prof. | 18/10/2019 | |
LOS ANGELES SERVICIOS ODONTOLOGICOS SLP | Soc.Prof. | 21/04/2017 |
VINCULACIONES DE KORKCHI ARSLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KORKCHI ARSLAN
Empresa: MINIMAL DENTAL LAB SL
Administrador Unico
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182572, I/A 1 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-29
Administrador Solidario
- Granath Jon
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA103158, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Administrador Unico
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA103158, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-29
Empresa: MINIMAL DENTAL GROUP SLP
Administrador Solidario
- Jensen Thomas
- Korkchi Arslan
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5884, L 4791, F 86, S 8, H MA152989, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Empresa: MINIMAL DENTAL GROUP SLP
Administrador Unico
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5884, L 4791, F 86, S 8, H MA152989, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Empresa: MINIMAL DENTAL GROUP SLP
Administrador Unico
- Korkchi Arslan
Soc.Prof.
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5884, L 4791, F 84, S 8, H MA152989, I/A 1 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-29
Administrador Unico
- Korkchi Arslan
Soc.Prof.
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 212, S 8, H MA103158, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Administrador Solidario
- Korkchi Arslan
- Korkchi Mahmoud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 212, S 8, H MA103158, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Socio Único
- Korkchi Arslan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 212, S 8, H MA103158, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-29
Administrador Solidario
- Korkchi Arslan
- Korkchi Mahmoud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4696, L 3604, F 211, S 8, H MA103158, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-29
Información de KORKCHI ARSLAN
Mostramos los datos de KORKCHI ARSLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KORKCHI ARSLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos