KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
Informe ejecutivo de KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE SYMPHONIE SL | Administrador Solidario | 22/10/2011 | 22/01/2018 |
BLUE SYMPHONIE SL | Liquidador Solidario | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
MOHA INVESTMENT UND MANAGEMENT SL | Liquidador Solidario | 23/02/2015 | 23/02/2015 |
MOHA INVESTMENT UND MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
Empresa: BLUE SYMPHONIE SL
Liquidador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 172, S 8, H PM 32169, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Empresa: BLUE SYMPHONIE SL
Administrador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Liquidador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 172, S 8, H PM 32169, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-07
Empresa: MOHA INVESTMENT UND MANAGEMENT SL
Liquidador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 180, S 8, H PM 74943, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: MOHA INVESTMENT UND MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Liquidador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 180, S 8, H PM 74943, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: MOHA INVESTMENT UND MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 179, S 8, H PM 74943, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-07
Empresa: BLUE SYMPHONIE SL
Administrador Solidario
- Kompernass Johannes Heinrich
- Kompernass Monika Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 205, S 8, H PM 32169, I/A 12 (22/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Información de KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA
Mostramos los datos de KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOMPERNASS MONIKA PETRONELLA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos