KOLTYS MICHAL PAWEL
Informe ejecutivo de KOLTYS MICHAL PAWEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KOLTYS MICHAL PAWEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HENDI DESIGN SL | Administrador Solidario | 12/08/2024 | |
KOGOGRA SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 | |
KOLTYS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 13/09/2023 | |
KOLTYS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 13/09/2023 |
VINCULACIONES DE KOLTYS MICHAL PAWEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOLTYS MICHAL PAWEL
Empresa: HENDI DESIGN SL
Administrador Solidario
- Koltys Michal Pawel
- Stankowiak Paula Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183769, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-29
Empresa: KOGOGRA SL
Administrador Solidario
- Gogga Katarzyna Jadwiga
- Koltys Michal Pawel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6448, L 5356, F 134, S 8, H MA179185, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-29
Empresa: KOLTYS INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Koltys Michal Pawel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395, L 5303, F 27, S 8, H MA176668, I/A 1 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Empresa: KOLTYS INVESTMENTS SL
Socio Único
- Koltys Michal Pawel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395, L 5303, F 27, S 8, H MA176668, I/A 1 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-29
Información de KOLTYS MICHAL PAWEL
Mostramos los datos de KOLTYS MICHAL PAWEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOLTYS MICHAL PAWEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos