KOLOBOV PAVEL
Informe ejecutivo de KOLOBOV PAVEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KOLOBOV PAVEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIMO DEVELOPMENTS SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | |
BLANQUERNA EDIFICIO SL | Socio Unico | 23/11/2015 | |
BLANQUERNA EDIFICIO SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | |
CASA DE CALA BLAVA SL | Socio Unico | 23/11/2015 | |
CASA DE CALA BLAVA SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | |
PIMO DEVELOPMENTS SL | Socio Unico | 02/10/2014 |
VINCULACIONES DE KOLOBOV PAVEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOLOBOV PAVEL
Empresa: DUNCAN HISPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Kolobov Pavel
- Zedda Fabrizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 93, S 8, H PM 81591, I/A 2 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
Empresa: VILLA SAN AGUSTIN SL
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 162, S 8, H PM 77394, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-07
Empresa: VILLA SAN AGUSTIN SL
Administrador Unico
- Kolobov Pavel
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 162, S 8, H PM 77394, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-07
Empresa: PUERTA SAN ANTONIO 2015 SL
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 173, S 8, H PM 77581, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-07
Empresa: PUERTA SAN ANTONIO 2015 SL
Administrador Unico
- Kolobov Pavel
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 173, S 8, H PM 77581, I/A 3 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-07
Empresa: VILLA MILANA SL
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 171, S 8, H PM 77397, I/A 3 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: VILLA MILANA SL
Administrador Unico
- Kolobov Pavel
Liquidador
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 171, S 8, H PM 77397, I/A 3 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: DUNCAN HISPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Kolobov Pavel
- Zedda Fabrizio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710 , F 92, S 8, H PM 81591, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-07
Empresa: PIMO DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 33, S 8, H PM 74797, I/A 2 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-07
Empresa: PUERTA SAN ANTONIO 2015 SL
Administrador Unico
- Kolobov Pavel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 172, S 8, H PM 77581, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-07
VER MAS ACTOS
Información de KOLOBOV PAVEL
Mostramos los datos de KOLOBOV PAVEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOLOBOV PAVEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos