KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
Informe ejecutivo de KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE FUTURE RETAIL INTELLIGENCE GROUP SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
EGYM GMBH | Representante | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
Empresa: VEACT GMBH
R.L.C.Perma.
- Kohler- Martinez Lopez Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38670 , F 2, S 8, H M 687586, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Administrador Unico
- Kohler- Martinez Lopez Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39700 , F 131, S 8, H M 705399, I/A 1 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: VEACT GMBH
R.L.C.Perma.
- Kohler- Martinez Lopez Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38670 , F 1, S 8, H M 687586, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: EGYM GMBH
R.L.C.Perma.
- Kohler- Martinez Lopez Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33758 , F 182, S 8, H M 607609, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: EGYM GMBH
Representante
- Kohler- Martinez Lopez Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33758 , F 177, S 8, H M 607609, I/A 1 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Información de KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN
Mostramos los datos de KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOHLER- MARTINEZ LOPEZ CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos