KOHLER BERNHARD
Informe ejecutivo de KOHLER BERNHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KOHLER BERNHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS HEROES DE MALLORCA SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
FINCA MONTAÑA Y MAR SL | Administrador Unico | 03/02/2023 |
VINCULACIONES DE KOHLER BERNHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOHLER BERNHARD
Empresa: HARBOURVIEW CALA D'OR SL
Liquidador
- Kohler Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 144, S 8, H PM 83790, I/A 2 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-07
Empresa: HARBOURVIEW CALA D'OR SL
Administrador Unico
- Kohler Bernhard
Liquidador
- Kohler Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 144, S 8, H PM 83790, I/A 2 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-07
Empresa: LOS HEROES DE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Kohler Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 22, S 8, H PM 95968, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: FINCA MONTAÑA Y MAR SL
Administrador Unico
- Kohler Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 120, S 8, H PM 95873, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-07
Empresa: HARBOURVIEW CALA D'OR SL
Administrador Unico
- Kohler Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 142, S 8, H PM 83790, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-07
Información de KOHLER BERNHARD
Mostramos los datos de KOHLER BERNHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOHLER BERNHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos