KOBAYASHI MASAKI
Informe ejecutivo de KOBAYASHI MASAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KOBAYASHI MASAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOMATSU ESPAÑA SL | Presidente | 26/10/2018 | 16/06/2021 |
KOMATSU ESPAÑA SL | Consejero | 26/10/2018 | 16/06/2021 |
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MINERIA SL | Consejero Delegado | 07/11/2018 | 04/03/2021 |
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MINERIA SL | Presidente | 07/11/2018 | 04/03/2021 |
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MINERIA SL | Consejero | 07/11/2018 | 04/03/2021 |
VINCULACIONES DE KOBAYASHI MASAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOBAYASHI MASAKI
Empresa: KOMATSU ESPAÑA SL
Consejero
- Kobayashi Masaki
Presidente
- Kobayashi Masaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 221, S 8, H M 99527, I/A 208 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Consejero Delegado
- Kobayashi Masaki
Consejero
- Kobayashi Masaki
Presidente
- Kobayashi Masaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17382 , F 225, S 8, H M 298259, I/A 41 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Consejero Delegado
- Kobayashi Masaki
Consejero
- Harushige Yamamoto
- Kobayashi Masaki
- Tomohiro Yoneyama
Presidente
- Kobayashi Masaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17382 , F 222, S 8, H M 298259, I/A 34 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: KOMATSU ESPAÑA SL
Consejero
- Kobayashi Masaki
Presidente
- Kobayashi Masaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 219, S 8, H M 99527, I/A 199 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Información de KOBAYASHI MASAKI
Mostramos los datos de KOBAYASHI MASAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOBAYASHI MASAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos