KNOX DAVID
Informe ejecutivo de KNOX DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KNOX DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEASIDE RENTALS SL | Socio Unico | 03/10/2018 | 03/01/2022 |
SEASIDE RENTALS SL | Administrador Unico | 03/10/2018 | 03/01/2022 |
SEASIDE RENTALS SL | Socio único | 03/01/2022 | |
SEASIDE RENTALS SL | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
LAS BRISAS DE MIJAS SL | Administrador Unico | 04/06/2012 | 19/12/2019 |
LAS BRISAS DE MIJAS SL | Liquidador | 19/12/2019 | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE KNOX DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KNOX DAVID
Empresa: SEASIDE RENTALS SL
Liquidador
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769, L 4676, F 123, S 8, H MA147215, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Empresa: SEASIDE RENTALS SL
Administrador Unico
- Knox David
Socio único
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769, L 4676, F 123, S 8, H MA147215, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-29
Empresa: LAS BRISAS DE MIJAS SL
Liquidador
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018, L 3925, F 223, S 8, H MA113916, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-29
Empresa: LAS BRISAS DE MIJAS SL
Administrador Unico
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018, L 3925, F 223, S 8, H MA113916, I/A 4 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-29
Empresa: SEASIDE RENTALS SL
Administrador Unico
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769, L 4676, F 122, S 8, H MA147215, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: SEASIDE RENTALS SL
Socio Único
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769, L 4676, F 122, S 8, H MA147215, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: LAS BRISAS DE MIJAS SL
Administrador Unico
- Knox David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5018, L 3925, F 221, S 8, H MA113916, I/A 1 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-29
Información de KNOX DAVID
Mostramos los datos de KNOX DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KNOX DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos