KLEMENTINE BV
Informe ejecutivo de KLEMENTINE BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KLEMENTINE BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLEPIERRE MOLINA SL | Socio Unico | 30/01/2012 | 17/12/2015 |
KLEPIERRE VALLECAS SA | Socio Unico | 11/01/2010 | 30/09/2015 |
KLEPIERRE MOLINA SL | Socio Unico | 27/10/2011 | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE KLEMENTINE BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLEMENTINE BV
Empresa: KLEPIERRE MOLINA SL
Socio Único
- Klementine Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29153 , F 116, S 8, H M 524900, I/A 17 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: FRISCOSAN SL
Socio Único
- Klementine Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29153 , F 107, S 8, H M 524900, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Nuevo Socio Único
- Klementine Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20435 , F 202, S 8, H M 361453, I/A 17 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de KLEMENTINE BV
Mostramos los datos de KLEMENTINE BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLEMENTINE BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos