KLEIN BALAGUER ELISABETH
Informe ejecutivo de KLEIN BALAGUER ELISABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KLEIN BALAGUER ELISABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLEIN IBERICA SA | REPR.143 RRM | 22/01/2024 | |
CORPORATE KLEIN FAMILY SL | Administrador Unico | 17/01/2012 |
VINCULACIONES DE KLEIN BALAGUER ELISABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLEIN BALAGUER ELISABETH
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
REPR.143 RRM
- Klein Balaguer Elisabeth
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 21, S 8, H B 4448, I/A 66 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
- Klein Balaguer Elisabeth
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 98, S 8, H B 4448, I/A 58 N (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
- Klein Balaguer Elisabeth
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 98, S 8, H B 4448, I/A 58 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
- Klein Balaguer Elisabeth
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 92, S 8, H B 4448, I/A 47 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-08
Empresa: CORPORATE KLEIN FAMILY SL
Administrador Unico
- Klein Balaguer Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42943 , F 152, S 8, H B 420299, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-08
Empresa: KLEIN IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carles Klein Victor
- Klein Balaguer Elisabeth
- Tarrega Lloret Miguel Angel
Presidente
- Klein Balaguer Elisabeth
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32790 , F 209, S 8, H B 4448, I/A 37 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Información de KLEIN BALAGUER ELISABETH
Mostramos los datos de KLEIN BALAGUER ELISABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLEIN BALAGUER ELISABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos