KLAS ORJAN JOHANSSON
Informe ejecutivo de KLAS ORJAN JOHANSSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KLAS ORJAN JOHANSSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADONKO EUROPA SL | Socio Unico | 25/09/2023 | |
ADONKO EUROPA SL | Administrador Unico | 25/09/2023 | |
ORJAN SERVICE RR SL | Socio Unico | 24/12/2021 | |
ORJAN SERVICE RR SL | Administrador Unico | 24/12/2021 | |
SVENSK ODLAT SL | Socio Unico | 28/01/2020 | |
SVENSK ODLAT SL | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
UTRUSTAN 1 SL | Socio Unico | 27/05/2014 | |
UTRUSTAN 1 SL | Administrador Unico | 27/05/2014 | |
FAGLAVIK SL | Socio Unico | 27/05/2014 | |
FAGLAVIK SL | Administrador Unico | 27/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE KLAS ORJAN JOHANSSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KLAS ORJAN JOHANSSON
Empresa: ADONKO EUROPA SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 87, S 8, H MU111189, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-30
Empresa: ADONKO EUROPA SL
Socio Único
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 87, S 8, H MU111189, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-30
Empresa: ORJAN SERVICE RR SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3555 , F 74, S 8, H MU106465, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-30
Empresa: ORJAN SERVICE RR SL
Socio Único
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3555 , F 74, S 8, H MU106465, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-30
Empresa: SVENSK ODLAT SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 144, S 8, H MU101140, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-30
Empresa: SVENSK ODLAT SL
Socio Único
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 144, S 8, H MU101140, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-30
Empresa: HALLARUMAN SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2620 , F 190, S 8, H MU 68988, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-30
Empresa: SOLBYGG SPAIN SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 171, S 8, H MU 84872, I/A 1 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Empresa: SOLBYGG SPAIN SL
Socio Único
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 171, S 8, H MU 84872, I/A 1 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Empresa: FAGLAVIK SL
Administrador Unico
- Klas Orjan Johansson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 156, S 8, H MU 84862, I/A 1 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
VER MAS ACTOS
Información de KLAS ORJAN JOHANSSON
Mostramos los datos de KLAS ORJAN JOHANSSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KLAS ORJAN JOHANSSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos