KJELLBERG STELLAN BERT INGE
Informe ejecutivo de KJELLBERG STELLAN BERT INGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KJELLBERG STELLAN BERT INGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPRING HILL SL | Socio Unico | 20/01/2020 | |
SPRING HILL SL | Administrador Unico | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE KJELLBERG STELLAN BERT INGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KJELLBERG STELLAN BERT INGE
Empresa: XSEC GLOBAL SL
Liquidador
- Kjellberg Stellan Bert Inge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 217, S 8, H MA159050, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-29
Empresa: XSEC GLOBAL SL
Administrador Unico
- Kjellberg Stellan Bert Inge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 217, S 8, H MA159050, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-29
Empresa: XSEC GLOBAL SL
Administrador Unico
- Kjellberg Stellan Bert Inge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 216, S 8, H MA159050, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-29
Empresa: SPRING HILL SL
Socio Único
- Kjellberg Stellan Bert Inge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 4810, F 119, S 8, H MA153816, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-29
Empresa: SPRING HILL SL
Administrador Unico
- Kjellberg Stellan Bert Inge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903, L 4810, F 118, S 8, H MA153816, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-29
Información de KJELLBERG STELLAN BERT INGE
Mostramos los datos de KJELLBERG STELLAN BERT INGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KJELLBERG STELLAN BERT INGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos