KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
Informe ejecutivo de KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBATROS PROMOCIONES DEL PUERTO SL | Administrador Solidario | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
Empresa: ALBATROS PROMOCIONES DEL PUERTO SL
Administrador Solidario
- Ben Amou Obadia Gerardo
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 210, S 8, H TF 65535, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-38
Empresa: ESCOTEL SL
Liquidador
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 76, S 8, H TF 30273, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-38
Empresa: ESCOTEL SL
Administrador Unico
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Liquidador
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 76, S 8, H TF 30273, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-38
Empresa: ESCOTEL SL
Administrador Unico
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 76, S 8, H TF 30273, I/A 4 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: INVERSIONES MAKBEN SL
Administrador Solidario
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 27, S 8, H TF 22016, I/A 6 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: EKYNOX AVANTE SL
Administrador Unico
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 170, S 8, H TF 21759, I/A 4 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: SAYANA SL
Liquidador
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 214, S 8, H TF 5182, I/A 6 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Empresa: SAYANA SL
Administrador Solidario
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
- Perez Baez Graciliano Miguel
Liquidador
- Kishinchand Tejoomal Sundri Vaswani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 214, S 8, H TF 5182, I/A 6 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Información de KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI
Mostramos los datos de KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KISHINCHAND TEJOOMAL SUNDRI VASWANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos