KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
Informe ejecutivo de KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOSTAR&PARTNERS SL | Representante | 05/02/2014 | |
EFFORT LAMBERT CONSULTING SL | Representante | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
Empresa: BIOSTAR&PARTNERS SL
Administrador Unico
Representante
- Kirilova Filipova Ivelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30559 , F 137, S 8, H M 549994, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Empresa: BIOSTAR&PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Kirilova Filipova Ivelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30559 , F 137, S 8, H M 549994, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Empresa: EFFORT LAMBERT CONSULTING SL
Administrador Unico
Representante
- Kirilova Filipova Ivelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31744 , F 150, S 8, H M 571192, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: BIOSTAR&PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Kirilova Filipova Ivelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30559 , F 134, S 8, H M 549994, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Información de KIRILOVA FILIPOVA IVELINA
Mostramos los datos de KIRILOVA FILIPOVA IVELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIRILOVA FILIPOVA IVELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos