KING TODD A
Informe ejecutivo de KING TODD A
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KING TODD A
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYCLIMBER SPAIN SL | Apoderado Solidario | 21/07/2020 | 18/01/2024 |
SKYCLIMBER SPAIN SL | Apoderado | 22/03/2021 | 18/01/2024 |
SKYCLIMBER SPAIN SL | Consejero | 03/08/2015 | 07/07/2022 |
SKYCLIMBER SPAIN SL | Secretario | 21/07/2020 | 07/07/2022 |
VINCULACIONES DE KING TODD A
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KING TODD A
Empresa: SKYCLIMBER SPAIN SL
Consejero
- King Todd A
Secretario
- King Todd A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40894 , F 117, S 8, H M 601126, I/A 13 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: SKYCLIMBER SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40894 , F 116, S 8, H M 601126, I/A 12 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: SKYCLIMBER SPAIN SL
Secretario
- King Todd A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33391 , F 6, S 8, H M 601126, I/A 7 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: SKYCLIMBER SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33391 , F 6, S 8, H M 601126, I/A 6 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-28
Empresa: SKYCLIMBER SPAIN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33391 , F 4, S 8, H M 601126, I/A 2 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Información de KING TODD A
Mostramos los datos de KING TODD A que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KING TODD A, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos