KINDS KAREL
Informe ejecutivo de KINDS KAREL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KINDS KAREL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHAVELLIS 2023 SL | Administrador Solidario | 26/01/2024 | |
CHAVELLIS KITCHEN SL | Administrador Solidario | 13/12/2023 |
VINCULACIONES DE KINDS KAREL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KINDS KAREL
Empresa: CHAVELLIS 2023 SL
Administrador Solidario
- Kinds Karel
- Overbeek Tonnie Chavelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 5350, F 152, S 8, H MA178904, I/A 1 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Empresa: CHAVELLIS KITCHEN SL
Administrador Solidario
- Kinds Karel
- Overbeek Tonnie Chavelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428, L 5336, F 182, S 8, H MA178217, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-29
Empresa: ENSENADA DE GUEVARA SL
Liquidador
- Kinds Karel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 2940, F 64, S 8, H MA 83600, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: ENSENADA DE GUEVARA SL
Administrador Unico
- Kinds Karel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 2940, F 64, S 8, H MA 83600, I/A 3 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Empresa: CONTROLPAY I SL
Liquidador
- Kinds Karel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5409, L 4316, F 158, S 8, H MA128759, I/A 5 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-29
Empresa: CONTROLPAY I SL
Administrador Unico
- Kinds Karel
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5409, L 4316, F 158, S 8, H MA128759, I/A 5 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-29
Empresa: CONTROLPAY I SL
Administrador Unico
- Kinds Karel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5409, L 4316, F 155, S 8, H MA128759, I/A 1 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-29
Información de KINDS KAREL
Mostramos los datos de KINDS KAREL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KINDS KAREL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos