KIMBERLEY MONTAGUE LISA
Informe ejecutivo de KIMBERLEY MONTAGUE LISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KIMBERLEY MONTAGUE LISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOEWE HERMANOS SA | Apoderado | 07/10/2016 | |
LOEWE HERMANOS SA | Apoderado | 12/09/2013 | 07/10/2016 |
LOEWE SA | Apoderado | 19/09/2013 | 15/07/2015 |
LOEWE SA | Apoderado | 28/06/2012 | 19/09/2013 |
MANUFACTURAS LOEWE SL | Apoderado | 10/07/2012 | 16/09/2013 |
LOEWE HERMANOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2012 | 12/09/2013 |
MANUFACTURAS LOEWE SL | Apoderado | 25/01/2010 | 10/07/2012 |
LOEWE HERMANOS SA | Apoderado | 18/02/2010 | 04/07/2012 |
VINCULACIONES DE KIMBERLEY MONTAGUE LISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIMBERLEY MONTAGUE LISA
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Apoderado
- Alonso Cases Javier
- Alonso Cases Javier
- Alonso Cases Javier
- Alonso Cases Javier
- Alonso Cases Javier
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- De Vega Gonzalez Isabel
- De Vega Gonzalez Isabel
- Gilaberte Garcia Fabiola
- Gutierrez Del Canto Maria Del Carmen
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Iglesias Gallego Belen
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Lemaire Gilles
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 213, S 8, H M 55844, I/A 128 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Empresa: LOEWE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 205, S 8, H M 6657, I/A 197 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Empresa: LOEWE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 201, S 8, H M 6657, I/A 194 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: LOEWE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 201, S 8, H M 6657, I/A 193 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: MANUFACTURAS LOEWE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 96, S 8, H M 214379, I/A 55 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Apoderado
- Alonso Cases Francisco Javier
- Alonso Cases Francisco Javier
- Alonso Cases Francisco Javier
- Alonso Cases Francisco Javier
- Alonso Cases Francisco Javier
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- Borrue Fernandez Jose
- De Vega Gonzalez Isabel
- De Vega Gonzalez Isabel
- Gilaberte Garcia Fabiola
- Gutierrez Del Canto Maria Del Carmen
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Hernandez Fuentes Pedro
- Iglesias Gallego Belen
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Lemaire Gilles
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 209, S 8, H M 55844, I/A 123 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 209, S 8, H M 55844, I/A 122 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: MANUFACTURAS LOEWE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 212, S 8, H M 214379, I/A 52 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: MANUFACTURAS LOEWE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alonso Cases Francisco Javier
- Alonso Cases Francisco Javier
- De Vega Gonzalez Isabel
- Gilaberte Garcia Fabiola
- Gomez Diaz Raimundo
- Gutierrez Del Canto Maria Del Carmen
- Hernandez Fuentes Pedro
- Iglesias Gallego Belen
- Kimberley Montague Lisa
- Kimberley Montague Lisa
- Rodrigo Gil Eloy
- Serrano Muñoz Manuel
- Serrano Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 211, S 8, H M 214379, I/A 51 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 206, S 8, H M 55844, I/A 120 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
VER MAS ACTOS
Información de KIMBERLEY MONTAGUE LISA
Mostramos los datos de KIMBERLEY MONTAGUE LISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIMBERLEY MONTAGUE LISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos