KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
Informe ejecutivo de KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
Empresa: W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Inunciaga Carnicero Ibon
- Kim Victoire Marie Coppens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45408 , F 201, S 8, H B 486754, I/A 10 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: ACCESS ABILITY SL
Apoderado Solidario
- Kim Victoire Marie Coppens
- Kim Victoire Marie Coppens
- Larios Iglesias Francisco Javier
- Larios Iglesias Francisco Javier
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
- Torrabadella Monsant Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 199, S 8, H B 332260, I/A 24 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-08
Empresa: ACCESS ABILITY SL
Consejero
- CORPORACION INVEX SL
- CORPORACION IVAMOSA SA
- Kim Victoire Marie Coppens
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
- Torrabadella Monsant Jaume
Presidente
- Kim Victoire Marie Coppens
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 197, S 8, H B 332260, I/A 19 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: ACCESS ABILITY SL
Apoderado Solidario
- Kim Victoire Marie Coppens
- Larios Iglesias Francisco Javier
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 195, S 8, H B 332260, I/A 17 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: ACCESS ABILITY SL
Apoderado Solidario
- Kim Victoire Marie Coppens
- Larios Iglesias Francisco Javier
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 194, S 8, H B 332260, I/A 15 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: ACCESS ABILITY SL
Consejero
- CORPORACION INVEX SL
- CORPORACION IVAMOSA SA
- Kim Victoire Marie Coppens
- Larios Iglesias Francisco Javier
- Muñoz Ayora Rafael Jesus
Presidente
- Kim Victoire Marie Coppens
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43144 , F 193, S 8, H B 332260, I/A 14 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
Información de KIM VICTOIRE MARIE COPPENS
Mostramos los datos de KIM VICTOIRE MARIE COPPENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIM VICTOIRE MARIE COPPENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos