KIM MILA
Informe ejecutivo de KIM MILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KIM MILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. K. GOLD MARIN SL | Administrador Unico | 29/07/2019 | |
M. R. POWER FORWARDING SL | Administrador Unico | 16/08/2016 | |
WORLD ALSCO SL | Administrador Solidario | 30/09/2014 | |
INTERNATIONAL KEY ADVISORS SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2014 | |
WORLD ALSCO SL | Apoderado | 19/02/2013 | |
KORESPA PRO-CO COMPANY SL | Administrador Unico | 26/03/2011 | |
MERCHANDISING ESTE-OESTE SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2010 |
VINCULACIONES DE KIM MILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIM MILA
Empresa: J. K. GOLD MARIN SL
Administrador Unico
- Kim Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4233 , F 23, S 8, H A 166185, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-03
Empresa: M. R. POWER FORWARDING SL
Administrador Unico
- Kim Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 207, S 8, H A 151384, I/A 1 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-03
Empresa: WORLD ALSCO SL
Administrador Solidario
- Kim Mila
- Lee Jong Keun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 120, S 8, H A 133606, I/A 2 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-03
Empresa: INTERNATIONAL KEY ADVISORS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Ruiz Eduardo-roberto
- Kim Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 92, S 8, H A 139986, I/A 1 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-03
Empresa: WORLD ALSCO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Kim Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 119, S 8, H A 133606, I/A 1 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-03
Empresa: KORESPA PRO-CO COMPANY SL
Administrador Unico
- Kim Mila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 110, S 8, H A 124902, I/A 1 (26/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-03
Empresa: MERCHANDISING ESTE-OESTE SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9174, L 6457, F 88, S 8, H V 138556, I/A 1 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-46
Información de KIM MILA
Mostramos los datos de KIM MILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIM MILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos