KILLEEN COLM RICHARD
Informe ejecutivo de KILLEEN COLM RICHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE KILLEEN COLM RICHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPHA 1 CONEXION SOLAR SL | Presidente | 05/07/2022 | |
ALPHA 1 CONEXION SOLAR SL | Consejero | 05/07/2022 | |
ALPHA 1 CONEXION SOLAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/07/2022 | |
PINATUBO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 24/08/2021 | |
ARAMAIO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
EIREAN 1 SOLAR SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
EIREAN 2 SOLAR SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
EIREAN 5 SOLAR SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
EIREAN 3 SOLAR SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
EIREAN 4 SOLAR SL | Administrador Unico | 05/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE KILLEEN COLM RICHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KILLEEN COLM RICHARD
Empresa: ALFA CONEXION SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 88316, I/A 6 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-07
Empresa: ALPHA 2 CONEXION SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 10, S 8, H PM 88317, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
Empresa: ALPHA 4 CONEXION SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 113, S 8, H PM 88320, I/A 6 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-07
Empresa: ALPHA 3 SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 21, S 8, H PM 88319, I/A 6 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-07
Empresa: ALPHA 8 CONEXION SOLAR SL
Liquidador
- Killeen Colm Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 224, S 8, H PM 88322, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: ALPHA 8 CONEXION SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mateo Canalejo Maria Rosario
Liquidador
- Killeen Colm Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 224, S 8, H PM 88322, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-07
Empresa: CECONAT MENORCA SL
Administrador Unico
- Killeen Colm Richard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 4, S 8, H PM 86778, I/A 5 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-07
Empresa: ALPHA 4 CONEXION SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 211, S 8, H PM 88320, I/A 4 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-07
Empresa: ALPHA 4 CONEXION SOLAR SL
Administrador Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mateo Canalejo Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 211, S 8, H PM 88320, I/A 4 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-07
Empresa: ALPHA 1 CONEXION SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
Consejero
- Killeen Colm Richard
- Mellado Roman Javier
- Piske Peer Ingo
- Salamanca Gonzalez Javier
Presidente
- Killeen Colm Richard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 216, S 8, H PM 88321, I/A 4 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-07
VER MAS ACTOS
Información de KILLEEN COLM RICHARD
Mostramos los datos de KILLEEN COLM RICHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KILLEEN COLM RICHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos