KIAMA MARIE SORLI
Informe ejecutivo de KIAMA MARIE SORLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KIAMA MARIE SORLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KHAOS STORIES SL | Administrador Solidario | 21/01/2020 | |
KHAOS PARTNERS SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE KIAMA MARIE SORLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIAMA MARIE SORLI
Empresa: KHAOS STORIES SL
Administrador Solidario
- Kiama Marie Sorli
- Olivier Stephane Henry Colas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47204 , F 1, S 8, H B 544652, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: KHAOS PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Kiama Marie Sorli
- Olivier Stephane Henry Colas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47191 , F 75, S 8, H B 544185, I/A 1 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Información de KIAMA MARIE SORLI
Mostramos los datos de KIAMA MARIE SORLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIAMA MARIE SORLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos