KHALID RIAZ
Informe ejecutivo de KHALID RIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE KHALID RIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KHALID RIAZ
Empresa: OBRA TEC BCN 2020 SL
Administrador Unico
- Khalid Riaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47411 , F 72, S 8, H B 550994, I/A 1 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Empresa: GLOBAL VIEW SL
Administrador Unico
- Khalid Riaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44516 , F 37, S 8, H B 458411, I/A 2 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Empresa: GLOBAL VIEW SL
Administrador Unico
- Khalid Riaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44516 , F 36, S 8, H B 458411, I/A 1 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
Empresa: H AND M BULIDERS SL
Administrador Unico
- Khalid Riaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42442 , F 90, S 8, H B 408367, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Información de KHALID RIAZ
Mostramos los datos de KHALID RIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KHALID RIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos