KHALE OLASO ERNESTO
Informe ejecutivo de KHALE OLASO ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KHALE OLASO ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA | Apoderado | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE KHALE OLASO ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KHALE OLASO ERNESTO
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1777 , F 168, S 8, H NA 10427, I/A 151 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-31
Empresa: MOREA MOTORVIP SL
Administrador Unico
- Khale Olaso Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 106, S 8, H NA 32503, I/A 3 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-31
Empresa: NAVARBUS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 93, S 8, H NA 9372, I/A 17 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-31
Empresa: NAVARBUS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 92, S 8, H NA 9372, I/A 16 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-31
Empresa: MOREA MOTORVIP SL
Administrador Unico
- Khale Olaso Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 106, S 8, H NA 32503, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-31
Información de KHALE OLASO ERNESTO
Mostramos los datos de KHALE OLASO ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KHALE OLASO ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos