KERSCHER BERNHARD
Informe ejecutivo de KERSCHER BERNHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KERSCHER BERNHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA | Consejero | 21/07/2016 | 01/03/2017 |
ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA | Apoderado Mancomunado | 21/07/2016 | 01/03/2017 |
TUV SUD ATISAE SA | Consejero | 08/03/2016 | 03/02/2017 |
TUV SUD ATISAE SA | Apoderado Mancomunado | 08/03/2016 | 03/02/2017 |
VINCULACIONES DE KERSCHER BERNHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KERSCHER BERNHARD
Empresa: ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Mancomunado
- Cano Hernandez Juan Antonio
- Garcia Atance Garcia Javier
- Gartner Bertolt-dietrich
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 515, F 84, S 8, H BU 3141, I/A 37 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-09
Empresa: ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 515, F 84, S 8, H BU 3141, I/A 37 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-09
Empresa: TUV SUD ATISAE SA
Apoderado Mancomunado
- Cano Hernandez Juan Antonio
- Garcia Atance Garcia Javier
- Gartner Bertold- Dietrich
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 97, S 8, H M 91664, I/A 156 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: TUV SUD ATISAE SA
Consejero
- Cabanas Garcia Atance Santiago
- Gartner Bertold- Dietrich
- Kerscher Bernhard
- Valente Michael
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 97, S 8, H M 91664, I/A 156 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA
Apoderado Mancomunado
- Cano Hernandez Juan Antonio
- Garcia Atance Garcia Javier
- Gurtner Bertolt Dietrich
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 161, S 8, H BU 3141, I/A 34 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-09
Empresa: ATISAE DE CASTILLA Y LEON SA
Consejero
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706, L 497, F 160, S 8, H BU 3141, I/A 33 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-09
Empresa: ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SA
Apoderado Mancomunado
- Cano Hernandez Juan Antonio
- Garcia Atance Garcia Javier
- Gartner Bertold- Dietrich
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 94, S 8, H M 91664, I/A 150 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SA
Consejero
- Kerscher Bernhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 93, S 8, H M 91664, I/A 149 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Información de KERSCHER BERNHARD
Mostramos los datos de KERSCHER BERNHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KERSCHER BERNHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos