KEMP PATRICK ANDRE MARIE
Informe ejecutivo de KEMP PATRICK ANDRE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KEMP PATRICK ANDRE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALUMITE IBERICA SA | Consejero | 16/05/2024 |
VINCULACIONES DE KEMP PATRICK ANDRE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KEMP PATRICK ANDRE MARIE
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 25970, I/A 25 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-33
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 25970, I/A 25 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-33
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 112, S 8, H AS 25970, I/A 21 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-33
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 112, S 8, H AS 25970, I/A 21 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-33
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 111, S 8, H AS 25970, I/A 16 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-33
Empresa: CALUMITE IBERICA SA
Consejero
- Kemp Patrick Andre Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 109, S 8, H AS 25970, I/A 11 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-33
Información de KEMP PATRICK ANDRE MARIE
Mostramos los datos de KEMP PATRICK ANDRE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KEMP PATRICK ANDRE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos