KEMP JONATHAN
Informe ejecutivo de KEMP JONATHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KEMP JONATHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFFINITAS EDUCATION SPAIN SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
HASSIO EUROPE SL | Administrador Solidario | 27/04/2024 | |
AFFINITAS EDUCATION SPAIN SL | Consejero | 12/03/2024 | |
COLEGIO BILINGUE DE MALAGA SL | Consejero | 17/01/2024 | |
ESPACIOS EDUCATIVOS SIGLO XXI SL | Consejero | 21/07/2023 | |
SYKEA EUROPE SL | Administrador Solidario | 14/03/2023 |
VINCULACIONES DE KEMP JONATHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KEMP JONATHAN
Empresa: AFFINITAS EDUCATION SPAIN SL
Apoderado
- Kemp Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46292 , F 74, S 8, H M 803698, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: AFFINITAS EDUCATION SPAIN SL
Apoderado
- Haywood Simon Philip
- Kemp Jonathan
- Lundsten Victor Eric Lars
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46292 , F 74, S 8, H M 803698, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: HASSIO EUROPE SL
Administrador Solidario
- Kemp Jonathan
- Lundsten Victor Eric Lars
- SG CORPORATE SUPPORT SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46586 , F 134, S 8, H M 817884, I/A 2 (27/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: BARITINA EUROPE SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 100, S 8, H M 803698, I/A 7 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: BARITINA EUROPE SL
Apoderado
- Haywood Simon Philip
- Kemp Jonathan
- Lundsten Victor Eric Lars
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 96, S 8, H M 803698, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: COLEGIO BILINGUE DE MALAGA SL
Consejero
- Haywood Simon Philip
- Kemp Jonathan
- Resa Rodriguez Ramon Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7529 , F 201, S 8, H SE142730, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Empresa: ESPACIOS EDUCATIVOS SIGLO XXI SL
Consejero
- Kemp Jonathan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7286 , F 220, S 8, H SE136417, I/A 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-41
Empresa: SYKEA EUROPE SL
Administrador Solidario
- Haywood Simon Philip
- Kemp Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43867 , F 179, S 8, H M 774101, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Información de KEMP JONATHAN
Mostramos los datos de KEMP JONATHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KEMP JONATHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos