KELLEHER DANIEL GERARD
Informe ejecutivo de KELLEHER DANIEL GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KELLEHER DANIEL GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WHITE COAST INVESTMENTS & PARTNERS SL | Administrador Solidario | 03/06/2014 | |
COMPETITIVITIME SL | Administrador Unico | 30/10/2009 | 09/04/2012 |
GESTORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IRISH SL | Administrador Solidario | 28/06/2010 | |
COMPETITIVITIME SL | Administrador Solidario | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE KELLEHER DANIEL GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KELLEHER DANIEL GERARD
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Antonio
- Kelleher Daniel Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 106, S 8, H A 72298, I/A 10 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-03
Empresa: WCI MARINA MAZARRON SL
Administrador Unico
- Kelleher Daniel Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 203, S 8, H AL 30261, I/A 4 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-04
Administrador Solidario
- Kelleher Daniel Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 14, S 8, H AL 20913, I/A 2 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-04
Empresa: WCI MARINA MAZARRON SL
Administrador Unico
- Kelleher Daniel Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 203, S 8, H AL 30261, I/A 2 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-04
Empresa: WCI MARINA MAZARRON SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Lopez Antonio
- Kelleher Daniel Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 203, S 8, H AL 30261, I/A 2 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-04
Información de KELLEHER DANIEL GERARD
Mostramos los datos de KELLEHER DANIEL GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KELLEHER DANIEL GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos