KAVALIOVA NINA
Informe ejecutivo de KAVALIOVA NINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KAVALIOVA NINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGONAL MAR PROPCO 3 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2023 | |
DIAGONAL MAR PROPCO 1 SL | Apoderado | 22/06/2022 |
VINCULACIONES DE KAVALIOVA NINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAVALIOVA NINA
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Kavaliova Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 184, S 8, H M 13635, I/A 542 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: DIAGONAL MAR PROPCO 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kavaliova Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 52, S 8, H M 412191, I/A 41 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: DIAGONAL MAR PROPCO 1 SL
Apoderado
- Kavaliova Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38455 , F 9, S 8, H M 412278, I/A 54 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Kavaliova Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 101, S 8, H M 13635, I/A 444 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Información de KAVALIOVA NINA
Mostramos los datos de KAVALIOVA NINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAVALIOVA NINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos