KAUFMANNOVA VERA
Informe ejecutivo de KAUFMANNOVA VERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KAUFMANNOVA VERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado Mancomunado | 14/10/2022 | |
JOHNSON & JOHNSON SA | Apoderado Mancomunado | 27/09/2018 |
VINCULACIONES DE KAUFMANNOVA VERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAUFMANNOVA VERA
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Kaufmannova Vera
- Theodore Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 46, S 8, H M 8455, I/A 439 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Kaufmannova Vera
- Theodore Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38199 , F 8, S 8, H M 8455, I/A 366 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado
- Kaufmannova Vera
- Theodore Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31431 , F 213, S 8, H M 8455, I/A 329 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: JOHNSON & JOHNSON SA
Apoderado Mancomunado
- Kaufmannova Vera
- Theodore Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31431 , F 200, S 8, H M 8455, I/A 311 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Información de KAUFMANNOVA VERA
Mostramos los datos de KAUFMANNOVA VERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAUFMANNOVA VERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos