KATKAUSKAITE GABIJA
Informe ejecutivo de KATKAUSKAITE GABIJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 36
Empresas activas: 35
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KATKAUSKAITE GABIJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENTALLGREENOAK EUROPE IV INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2024 | |
GORE SPAIN HOLDINGS I SA | Apoderado | 10/06/2024 | |
BGO STELLA PROPCO SL | Apoderado | 13/05/2024 | |
BENTALLGREENOAK EUROPE IV INVESTMENTS SPAIN PROPCO 1 SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2024 | |
BENTALLGREENOAK EUROPE IV LOGISTICS INVESTMENTS SPAIN HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2024 | |
SASIKOBURUA IRUN SL | Apoderado Solidario | 11/03/2024 | |
SASIKOBURUA IRUN SL | Apoderado Mancomunado | 11/03/2024 | |
BGO APPLE PROPCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2024 | |
GO MADRID FUENCARRAL SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2024 | |
INVERSIONES LOMBOK SL | Apoderado | 28/02/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE KATKAUSKAITE GABIJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KATKAUSKAITE GABIJA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 771765, I/A 5 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: GORE SPAIN HOLDINGS I SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 595245, I/A 42 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: BGO STELLA PROPCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 702314, I/A 20 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Apoderado Mancomunado
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43536 , F 96, S 8, H M 768764, I/A 7 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Apoderado Mancomunado
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43948 , F 96, S 8, H M 775372, I/A 4 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: SASIKOBURUA IRUN SL
Apoderado Mancomunado
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Apoderado Solidario
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Muñoz Gambero Maria
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44979 , F 73, S 8, H M 791794, I/A 5 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: BGO APPLE PROPCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 119, S 8, H M 733018, I/A 10 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: GO MADRID FUENCARRAL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34090 , F 187, S 8, H M 613270, I/A 20 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: INVERSIONES LOMBOK SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35663 , F 218, S 8, H M 605179, I/A 28 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: BGO TRIP II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Augutyte Austeja
- Katkauskaite Gabija
- Rovinelli Matteo
- Trigos Romero Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41039 , F 5, S 8, H M 707762, I/A 16 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
VER MAS ACTOS
Información de KATKAUSKAITE GABIJA
Mostramos los datos de KATKAUSKAITE GABIJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KATKAUSKAITE GABIJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos