KATHERIN STAIB
Informe ejecutivo de KATHERIN STAIB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KATHERIN STAIB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLCI PAROLE SL | Administrador Unico | 17/01/2014 | |
GABLONS CONSULTING Y DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE KATHERIN STAIB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KATHERIN STAIB
Empresa: GABLONS CONSULTING Y DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Katherin Staib
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44103 , F 107, S 8, H B 447038, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: DOLCI PAROLE SL
Administrador Unico
- Katherin Staib
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44103 , F 113, S 8, H B 447039, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: BARCELONA STATE AGENCY SL
Administrador Solidario
- Dieter Franz Staib
- John Oliver Staib
- Katherin Staib
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 28, S 8, H B 245025, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de KATHERIN STAIB
Mostramos los datos de KATHERIN STAIB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KATHERIN STAIB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos