KATEBIKOUSHALI SHEIDA
Informe ejecutivo de KATEBIKOUSHALI SHEIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KATEBIKOUSHALI SHEIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANSHEMAZO REAL GROUP SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2012 | 12/11/2014 |
ARIAN ROSE TRADING SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE KATEBIKOUSHALI SHEIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KATEBIKOUSHALI SHEIDA
Empresa: MANSHEMAZO REAL GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Jandaghizadeh Mansour
- Katebikoushali Sheida
- Zadeh Mahdi Jandaghi
- Zadeh Zohreh Jandaghi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5030, L 3937, F 157, S 8, H MA114344, I/A 2 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-29
Empresa: MANSHEMAZO REAL GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Jandaghizadeh Mansour
- Katebikoushali Sheida
- Zadeh Mahdi Jandaghi
- Zadeh Zohreh Jandaghi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5030, L 3937, F 156, S 8, H MA114344, I/A 1 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-29
Empresa: ARIAN ROSE TRADING SL
Administrador Unico
- Katebikoushali Sheida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4858, L 3766, F 213, S 8, H MA108443, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-29
Empresa: ARIAN ROSE TRADING SL
Administrador Unico
- Katebikoushali Sheida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4858, L 3766, F 212, S 8, H MA108443, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-29
Información de KATEBIKOUSHALI SHEIDA
Mostramos los datos de KATEBIKOUSHALI SHEIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KATEBIKOUSHALI SHEIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos