KARSTEN FREI
Informe ejecutivo de KARSTEN FREI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KARSTEN FREI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUSPICACIA SL | Socio Unico | 30/05/2024 | |
SUSPICACIA SL | Administrador Unico | 30/05/2024 | |
AITA KAS MESON DEL CORDERO SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 |
VINCULACIONES DE KARSTEN FREI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARSTEN FREI
Empresa: SUSPICACIA SL
Administrador Unico
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218584, I/A 1 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Empresa: SUSPICACIA SL
Socio Único
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218584, I/A 1 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Empresa: AITA KAS MESON DEL CORDERO SL
Administrador Solidario
- Arana Castillo Carlos
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 184, S 8, H V 208605, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: AITA KAS MESON DEL CORDERO SL
Administrador Unico
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 184, S 8, H V 208605, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: AITA KAS MESON DEL CORDERO SL
Administrador Unico
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 182, S 8, H V 208605, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: AITA KAS MESON DEL CORDERO SL
Socio Único
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 182, S 8, H V 208605, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: AIRHUERK SL
Administrador Solidario
- Huerta Dominguez Vicente
- Karsten Frei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8527, L 5816, F 65, S 8, H V 116498, I/A 6 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
Información de KARSTEN FREI
Mostramos los datos de KARSTEN FREI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARSTEN FREI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos